清华大学EMBA,浙江大学理学硕士,15年证券从业经验,明星基金经理。2002年加盟华夏基金。2004年起分别任基金兴科、兴华的基金经理。<br/>2006年开始任华夏优势增长和华夏平稳增长的基金经理。张益驰先生还同时担任华夏基金股票投资部总经理、投资执行副总监和投资决策委员会委员,负责股票<br/>投资部基金经理的管理及华夏基金权益类资产整体投资策略的拟定。直至离任前,张益驰先生一直是华夏基金投研团队最核心的成员之一。2009年8月创立天津<br/>远策投资管理有限公司,2014年2月创立上海远策投资管理中心(有限合伙),为两家公司法人代表及基金经理。
2015-11-01至今<br/>上海远翼投资管理中心(有限合伙)<br/>合伙人
2015-11-01至2015-11-30<br/>上海远翼投资管理中心(有限合伙)<br/>合伙人
2014-02-01至今<br/>上海远策投资管理中心(有限合伙)<br/>合伙人,投资经理
2009-08-04至今<br/>天津远策投资管理有限公司<br/>基金经理
2009-08-01至今<br/>上海远策投资管理中心(有限合伙)<br/>基金经理
2009-08-01至今<br/>天津远策投资管理有限公司<br/>法人代表,总经理
2009-08-01至2014-02-01<br/>上海远策投资管理中心(有限合伙)<br/>合伙人
2004-09-16至2009-07-21<br/>华夏基金管理有限公司<br/>基金经理
2002-09-01至2009-07-01<br/>华夏基金管理有限公司<br/>投资经理
2001-08-01至2002-08-01<br/>平安证券股份有限公司<br/>研究员